序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵焕芹 | 100% | 168.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵焕芹
|
|
2 |
武海庭
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-23 | 清算组备案 |
无
|
|
2 | 2019-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁金庭 [退出]
|
|
3 | 2019-04-22 | 联络员备案 |
孙丽花 *** 备案手机:***
|
|
4 | 2019-04-22 | 法定代表人变更 |
郝国生
|
|
5 | 2019-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郝国生 [退出]
|
|
6 | 2019-04-22 | 投资人(股权)变更 |
郝国生 出资 168万人民币; [退出]
|
|
7 | 2018-04-02 | 法定代表人变更 |
孙丽花
|
|
8 | 2018-04-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙丽花 [退出]
|
|
9 | 2016-11-23 | 住所变更 |
河北省石家庄市桥西区石获南路66号建瓴嘉苑A座综合楼4层403室
|
|
10 | 2016-11-23 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
|