序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董浩亮 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董浩亮
|
|
2 |
李利香
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董浩亮 [退出]
|
李利香 [新增]
|
2 | 2021-03-08 | 联络员备案 |
董瑞敏 *** 备案手机:***
|
董浩亮 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-03-08 | 法定代表人变更 |
董瑞敏
|
董浩亮
|
4 | 2021-03-08 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2021-03-08 | 投资人(股权)变更 |
董浩亮 出资 30万人民币;董瑞敏 出资 70万人民币; [退出]
|
董浩亮 出资 100( + 233.33333% )万人民币;
|
6 | 2021-03-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董瑞敏 [退出]
|
董浩亮 [新增]
|
7 | 2019-08-07 | 地址变更 |
石家庄桥西区建国路翰林观天下1-1-1904
|
河北省石家庄市桥西区红旗大街88号翰林观天下17-302
|
8 | 2015-03-31 | 章程备案 |
无
|
2015-03-26注册资本余额缴付时间变更为2033年3月31日
|
9 | 2015-03-31 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2015-03-26余额缴付期限由2015年3月31日修改为2033年3月31日
|