序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张荣芬 | 65% | 195.0万人民币 |
2 | 张荣生 | 35% | 105.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张荣芬
|
|
2 |
刘欣强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-10 | 经营期限 |
2018年7月2日 至 2038年7月1日
|
2018年7月2日 至 长期
|
2 | 2022-05-10 | 投资人(股权)变更 |
张荣芬 出资 195万人民币;刘欣强 出资 105万人民币; [退出]
|
张荣芬 出资 195.000000万人民币;张荣生 出资 105.000000万人民币; [新增]
|
3 | 2022-05-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘欣强 [退出]
|
张荣生 [新增]
|
4 | 2020-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘欣强 [退出]
|
张荣芬 [新增]
|
5 | 2020-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙延东 [退出]
|
刘欣强 [新增]
|
6 | 2020-06-08 | 投资人(股权)变更 |
张荣芬 出资 120万人民币;孙延东 出资 75万人民币; [退出]刘欣强 出资 105万人民币;
|
张荣芬 出资 195( + 62.5% )万人民币;刘欣强 出资 105万人民币;
|