序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王彦霞 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王彦霞
|
|
2 |
赵蕾
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-14 | 清算组备案 |
无
|
负责人:王彦霞;成员:王彦霞;成员:赵蕾;成员:陈猛;
|
2 | 2018-04-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-04-12章程修正案
|
3 | 2018-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘巡巡 [退出]
|
赵蕾 [新增]
|
4 | 2017-05-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
耿红欣 [退出]
|
刘巡巡 [新增]
|
5 | 2017-05-02 | 监事备案 |
耿红欣 [退出]
|
刘巡巡 [新增]
|
6 | 2016-10-13 | 住所变更 |
河北省石家庄市长安区胜利北大街289号财富天下2-2-1904
|
河北省石家庄市长安区中山东路598号财金大厦901
|
7 | 2016-10-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-10-12章程修正案
|