序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐小娟 | 55% | 1100万人民币 |
2 | 苏月玲 | 45% | 900万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
乔延涛 [退出]
|
徐小娟 [新增]
|
2 | 2021-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴波 [退出]
|
徐小娟 [新增]
|
3 | 2021-12-06 | 法定代表人变更 |
吴波
|
徐小娟
|
4 | 2021-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙鹏飞 [退出]
|
吴波 [新增]
|
5 | 2021-11-01 | 投资人(股权)变更 |
孙鹏飞 出资 1100万人民币; [退出]苏月玲 出资 900万人民币;
|
徐小娟 出资 1100万人民币; [新增]苏月玲 出资 900万人民币;
|
6 | 2021-11-01 | 章程备案 |
无
|
2021-10-26股东变更。
|
7 | 2021-09-13 | 章程备案 |
无
|
2021-09-01法定代表人、股东变更;备案新章程。
|
8 | 2021-09-13 | 法定代表人变更 |
乔延涛
|
吴波
|
9 | 2021-09-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
乔延涛 [退出]
|
吴波 [新增]
|
10 | 2021-09-13 | 投资人(股权)变更 |
孙鹏飞 出资 1100万人民币;乔延涛 出资 900万人民币; [退出]
|
孙鹏飞 出资 1100万人民币;苏月玲 出资 900万人民币; [新增]
|