序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴瑞生 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴瑞生
|
|
2 |
刘捧清
|
|
3 |
吴海莎
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-14 | 法定代表人变更 |
吴海莎
|
吴瑞生
|
2 | 2018-06-14 | 章程备案 |
无
|
2018-06-06章程修正案
|
3 | 2018-06-14 | 经营范围变更 |
建筑劳务分包(劳务派遣除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
国内劳务派遣(有效期2018年5月18日至2021年5月17日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-05-28 | 法定代表人变更 |
吴瑞生
|
吴海莎
|
5 | 2018-05-28 | 章程备案 |
无
|
2018-05-24新章程
|
6 | 2018-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴瑞生 [退出]
|
吴海莎 [新增]
|
7 | 2018-03-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-03-19章程修正案
|
8 | 2018-03-19 | 注册资本变更 |
200万人民币
|
300.000000万人民币( + 50% )
|
9 | 2018-03-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-03-05章程修正案
|
10 | 2018-03-09 | 地址变更 |
河北省石家庄市新华区中华北大街298号颐宏大厦02单元1703
|
河北省石家庄市长安区广安大街时代方舟A1-1201
|