序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王连根 | 100% | 5.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王连根
|
|
2 |
张东生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
荆艳敏 [退出]
|
张东生 [新增]
|
2 | 2017-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王贵生 [退出]
|
王连根 [新增]
|
3 | 2017-12-14 | 董事备案 |
王贵生 [退出]
|
王连根 [新增]
|
4 | 2017-12-14 | 监事备案 |
荆艳敏 [退出]
|
张东生 [新增]
|
5 | 2017-12-14 | 章程备案 |
无
|
2017-12-04新章程
|
6 | 2017-12-14 | 投资人(股权)变更 |
王贵生 出资 5万人民币; [退出]
|
王连根 出资 5万人民币; [新增]
|
7 | 2017-12-14 | 经理备案 |
王贵生 [退出]
|
王连根 [新增]
|
8 | 2017-12-14 | 法定代表人变更 |
王贵生
|
王连根
|
9 | 2017-08-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于志宏 [退出]
|
荆艳敏 [新增]
|
10 | 2017-08-29 | 章程备案 |
无
|
2017-08-28新章程
|