序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯科峰 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯科峰
|
|
2 |
任玉宗
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-27 | 经营范围变更 |
网络技术、计算机软硬件的研****、推广及应用;网络设计、市场营销策划;互联网信息服务(金融、证券、期货、保险、教育咨询除外);信息技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
网络技术、计算机软硬件的研****、推广及应用;网络设计、市场营销策划;互联网信息服务(金融、证券、期货、保险、教育咨询除外);信息技术咨询;食品、未经加工的初级农产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-08-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-08-26经营范围变更。
|
3 | 2021-03-10 | 地址变更 |
石家庄高新区长江大道158号弘谷国际酒店四楼冀府总裁商务花园邯郸路00307室
|
石家庄高新区湘江道179号太行嘉苑5B-2-2804室
|
4 | 2021-03-10 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-03-08住所变更。
|
5 | 2020-11-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-11-24经营范围、注册资本变更。
|
6 | 2020-11-25 | 注册资本变更 |
10万人民币
|
100.000000万人民币( + 900% )
|
7 | 2020-11-25 | 投资人(股权)变更 |
冯科峰 出资 10万人民币;
|
冯科峰 出资 100( + 900% )万人民币;
|
8 | 2020-11-25 | 经营范围变更 |
网络技术、计算机软硬件的研****、推广及应用;网络设计、市场营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
网络技术、计算机软硬件的研****、推广及应用;网络设计、市场营销策划;互联网信息服务(金融、证券、期货、保险、教育咨询除外);信息技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2017-05-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王丽娜 [退出]
|
任玉宗 [新增]
|
10 | 2017-05-09 | 监事备案 |
王丽娜 [退出]
|
任玉宗 [新增]
|