序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚靖涛 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚靖涛
|
|
2 |
何薇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔学峰 [退出]
|
何薇 [新增]
|
2 | 2020-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
鲁喜华 [退出]
|
崔学峰 [新增]
|
3 | 2020-07-13 | 投资人(股权)变更 |
李勇利 出资 300万人民币; [退出]
|
姚靖涛 出资 300.000000万人民币; [新增]
|
4 | 2020-07-13 | 财务负责人 |
王红菲 ***
|
智卫敬 ***
|
5 | 2020-07-13 | 联络员备案 |
李勇利 *** 备案手机:***
|
智卫敬 *** 备案手机:***
|
6 | 2020-07-13 | 地址变更 |
石家庄市裕华区仓盛路润丰物流园G20A-2
|
河北省石家庄市裕华区槐安东路141号宝翠大厦1单元1801
|
7 | 2020-07-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李勇利 [退出]
|
姚靖涛 [新增]
|
8 | 2020-07-13 | 法定代表人变更 |
李勇利
|
姚靖涛
|
9 | 2020-07-13 | 经营期限 |
2018年8月2日 至 2048年8月1日
|
2018年8月2日 至 长期
|
10 | 2020-07-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
葛春柳 [退出]
|
鲁喜华 [新增]
|