序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王丽茹 | 84.10577% | 437.35万人民币 |
2 | 李峰 | 15.89423% | 82.65万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王丽茹
|
|
2 |
李峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
靳新社 [退出]
|
李峰 [新增]
|
2 | 2022-04-14 | 投资人(股权)变更 |
曹国欣 出资 44.05万人民币; [退出]康书玲 出资 27.5万人民币; [退出]张金会 出资 11.1万人民币; [退出]王丽茹 出资 437.35万人民币;
|
王丽茹 出资 437.35万人民币;李峰 出资 82.65万人民币; [新增]
|
3 | 2021-08-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
盖雪源 [退出]
|
王丽茹 [新增]
|
4 | 2021-08-04 | 法定代表人变更 |
盖雪源
|
王丽茹
|
5 | 2021-08-04 | 投资人(股权)变更 |
张锐 出资 437.35万人民币; [退出]曹国欣 出资 44.05万人民币;康书玲 出资 27.5万人民币;张金会 出资 11.1万人民币;
|
曹国欣 出资 44.05万人民币;康书玲 出资 27.5万人民币;张金会 出资 11.1万人民币;王丽茹 出资 437.35万人民币; [新增]
|
6 | 2021-08-04 | 联络员备案 |
盖雪源 *** 备案手机:***
|
王丽茹 *** 备案手机:***
|
7 | 2021-05-27 | 法定代表人变更 |
盖雪虹
|
盖雪源
|
8 | 2021-05-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
盖雪虹
|
|
9 | 2021-05-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
盖雪虹 [退出]
|
盖雪源 [新增]
|
10 | 2019-11-29 | 法定代表人变更 |
盖雪源
|
盖雪虹
|