序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-18 | 负责人变更 |
韩薇 [退出]
|
郝晓斐 [新增]
|
2 | 2020-09-27 | 负责人变更 |
庞超 [退出]
|
韩薇 [新增]
|
3 | 2019-04-29 | 负责人变更 |
靳彦萍 [退出]
|
庞超 [新增]
|
4 | 2017-07-17 | 企业类型变更 |
有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
5 | 2017-07-17 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李晖 备案手机:*****
|
6 | 2014-07-14 | 负责人变更 |
李乾 [退出]
|
靳彦萍 [新增]
|