序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-22 | 负责人变更 |
王瑞珺 [退出]
|
郝丽红 [新增]
|
2 | 2017-09-04 | 负责人变更 |
赵含石 [退出]
|
王瑞珺 [新增]
|
3 | 2016-12-22 | 负责人变更 |
刘丹丹 [退出]
|
赵含石 [新增]
|
4 | 2016-03-10 | 负责人变更 |
杨昕驰 [退出]
|
刘丹丹 [新增]
|
5 | 2016-03-10 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
薛飞 备案手机:*****
|
6 | 2015-08-25 | 负责人变更 |
赵江涛 [退出]
|
杨昕驰 [新增]
|