序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-30 | 负责人变更 |
焦彦斌 [退出]
|
崔燕燕 [新增]
|
2 | 2019-12-27 | 负责人变更 |
张海南 [退出]
|
焦彦斌 [新增]
|
3 | 2018-08-30 | 名称变更 |
中国建设银行股份有限公司正定盛华分理处
|
中国建设银行股份有限公司正定晨光路支行
|
4 | 2017-09-18 | 负责人变更 |
董光辛 [退出]
|
张海南 [新增]
|
5 | 2017-09-18 | 市场主体类型变更 |
股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
6 | 2015-04-14 | 负责人变更 |
崔燕燕 [退出]
|
董光辛 [新增]
|