序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-25 | 负责人变更 |
张媛媛 [退出]
|
乔永超 [新增]
|
2 | 2018-05-04 | 联络员备案 |
备案手机:
|
余苏宁 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-05-04 | 财务负责人 |
|
余苏宁 ***
|
4 | 2018-05-04 | 负责人变更 |
杨素华 [退出]
|
张媛媛 [新增]
|
5 | 2016-12-06 | 负责人变更 |
朱彩英 [退出]
|
杨素华 [新增]
|
6 | 2014-04-25 | 负责人变更 |
王质艳 [退出]
|
朱彩英 [新增]
|