序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 康静华 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
康静华
|
|
2 |
杨培峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙玉磊 [退出]
|
杨培峰 [新增]
|
2 | 2017-07-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
康静华
|
3 | 2017-07-31 | 董事备案 |
李慧静 [退出]
|
康静华 [新增]
|
4 | 2017-07-31 | 法定代表人变更 |
李慧静
|
康静华
|
5 | 2017-07-31 | 经理备案 |
|
康静华 [新增]
|
6 | 2017-07-31 | 投资人(股权)变更 |
李慧静 出资 500万人民币; [退出]
|
康静华 出资 500.000000万人民币; [新增]
|
7 | 2017-07-06 | 财务负责人 |
|
刘立敏
|
8 | 2017-07-06 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李杰辉 备案手机:*****
|
9 | 2014-06-10 | 注册资本(金)变更 |
50万人民币
|
500.0000万人民币( + 900% )
|
10 | 2013-10-12 | 经营期限 |
2009-10-28,2013-10-28
|
2009-10-28,
|