序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐艳翠 | 70% | 2.1万人民币 |
2 | 史建江 | 30% | 0.9万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐艳翠
|
|
2 |
史建江
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-21 | 地址变更 |
石家庄新华区和平西路36号12-2-403
|
河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇东营北街天宁路6号201-202室
|
2 | 2018-06-06 | 联络员备案 |
备案手机:
|
唐艳翠 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-06-06 | 投资人(股权)变更 |
赵新军 出资 2.1万人民币; [退出]史建江 出资 0.9万人民币;
|
唐艳翠 出资 2.1万人民币; [新增]史建江 出资 0.9万人民币;
|
4 | 2018-06-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵新军 [退出]
|
唐艳翠 [新增]
|
5 | 2018-06-06 | 章程备案 |
无
|
2018-05-15新章程
|
6 | 2018-06-06 | 法定代表人变更 |
赵新军
|
唐艳翠
|
7 | 2016-10-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹建军 [退出]
|
史建江 [新增]
|
8 | 2016-10-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔玉欣 [退出]
|
赵新军 [新增]
|
9 | 2016-10-09 | 法定代表人变更 |
崔玉欣
|
赵新军
|
10 | 2016-10-09 | 章程备案 |
无
|
|