序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵强华 | 38% | 190万人民币 |
2 | 孙勇 | 31% | 155.0万人民币 |
3 | 魏永科 | 31% | 155.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙勇
|
|
2 |
魏永科
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
魏开顺 [退出]
|
魏永科 [新增]
|
2 | 2017-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙勇
|
孙勇
|
3 | 2017-03-16 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
魏永科 备案手机:*****
|
4 | 2017-03-16 | 投资人(股权)变更 |
赵鑫琪 出资 190万人民币; [退出]孙勇 出资 155万人民币;魏开顺 出资 155万人民币; [退出]
|
赵强华 出资 190万人民币; [新增]孙勇 出资 155万人民币;魏永科 出资 155万人民币; [新增]
|
5 | 2017-03-16 | 董事备案 |
孙勇
|
孙勇
|
6 | 2017-03-16 | 监事备案 |
魏开顺 [退出]
|
魏永科 [新增]
|
7 | 2017-03-16 | 经营期限(营业期限)变更 |
2012年8月2日 至 2022年8月1日
|
2012年8月2日 至 长期
|
8 | 2017-03-16 | 经理备案 |
孙勇
|
孙勇
|
9 | 2015-07-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
石芬 [退出]
|
魏开顺 [新增]
|
10 | 2015-07-24 | 注册资本(金)变更 |
10万人民币
|
500.0000万人民币( + 4900% )
|