序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐建彬 | 100% | 505.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐建彬
|
|
2 |
王刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-30 | 经营期限 |
1996年2月9日 至 2021年2月9日
|
1996年2月9日 至 长期
|
2 | 2021-07-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-07-29章程修正案
|
3 | 2019-12-31 | 法定代表人变更 |
王广君
|
徐建彬
|
4 | 2019-12-31 | 联络员备案 |
王广君 *** 备案手机:***
|
徐建彬 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-12-31 | 投资人(股权)变更 |
王广君 出资 505万人民币; [退出]
|
徐建彬 出资 505万人民币; [新增]
|
6 | 2019-12-31 | 章程备案 |
无
|
2019-12-20新章程
|
7 | 2019-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王广君 [退出]
|
徐建彬 [新增]
|
8 | 2017-12-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王方 [退出]
|
王广君 [新增]
|
9 | 2017-12-11 | 经理备案 |
王方 [退出]
|
王广君 [新增]
|
10 | 2017-12-11 | 投资人(股权)变更 |
王方 出资 505万人民币; [退出]
|
王广君 出资 505万人民币; [新增]
|