序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李盼盼 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李盼盼
|
|
2 |
李素芹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张军伟 [退出]
|
李素芹 [新增]
|
2 | 2018-05-10 | 法定代表人变更 |
高永冬
|
李盼盼
|
3 | 2018-05-10 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2018-05-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李盼盼
|
5 | 2018-05-10 | 投资人(股权)变更 |
张军伟 出资 25万人民币; [退出]高永冬 出资 25万人民币; [退出]
|
李盼盼 出资 50.000000万人民币; [新增]
|
6 | 2018-03-30 | 经营期限 |
2012年5月10日 至 2017年5月10日
|
2012年5月10日 至 长期
|
7 | 2018-03-30 | 联络员备案 |
备案手机:
|
高永冬 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-03-30 | 财务负责人 |
|
李倩 ***
|
9 | 2018-03-30 | 章程备案 |
无
|
|