序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谷运超 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谷运超
|
|
2 |
杨秀玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-22 | 章程备案 |
无
|
2022-08-19新章程
|
2 | 2022-08-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谷运超 [退出]
|
周平梁 [新增]
|
3 | 2022-08-22 | 投资人(股权)变更 |
谷运超 出资 300万人民币; [退出]
|
周平梁 出资 300万人民币; [新增]
|
4 | 2022-08-22 | 法定代表人变更 |
谷运超
|
周平梁
|
5 | 2022-01-05 | 法定代表人变更 |
张琛琪
|
谷运超
|
6 | 2022-01-05 | 投资人(股权)变更 |
张琛琪 出资 300万人民币; [退出]
|
谷运超 出资 300万人民币; [新增]
|
7 | 2022-01-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张琛琪 [退出]
|
谷运超 [新增]
|
8 | 2022-01-05 | 章程备案 |
无
|
2021-12-29新章程
|
9 | 2019-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范光恩 [退出]
|
张琛琪 [新增]
|
10 | 2019-06-19 | 章程备案 |
无
|
2019-06-18新章程
|