序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘生彬 | 45% | 450万人民币 |
2 | 张建龙 | 30% | 300万人民币 |
3 | 李子攀 | 25% | 250万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘生彬
|
|
2 |
李子攀
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-29 | 投资人(股权)变更 |
刘生彬 出资 750万人民币;李子攀 出资 250万人民币;
|
刘生彬 出资 450( - 40% )万人民币;李子攀 出资 250万人民币;张建龙 出资 300万人民币; [新增]
|
2 | 2021-06-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-06-08公司股东刘生彬于2021年5月28日实缴资本共计750万元。公司股东李子攀于2021年5月28日实缴资本共计250万元。
|