序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 薛荣军 | 80% | 40.0万人民币 |
2 | 刘宇 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘宇
|
|
2 |
薛荣军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年2月24日 至 2016年2月23日
|
2006年2月24日 至 2036年2月23日
|