序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金山 | 63% | 315.0万人民币 |
2 | 陈钢 | 27% | 135.0万人民币 |
3 | 张辉 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张辉
|
|
2 |
陈钢
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-05-05章程修正案
|
2 | 2022-05-11 | 经营期限 |
2003年3月3日 至 2023年3月2日
|
2003年3月3日 至 长期
|
3 | 2019-12-11 | 章程备案 |
无
|
2019-12-09新章程
|
4 | 2019-12-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
金山 [退出]
|
张辉 [新增]
|
5 | 2019-12-11 | 法定代表人变更 |
金山
|
张辉
|
6 | 2018-08-30 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
500.000000万人民币( + 900% )
|
7 | 2018-08-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-08-27章程修正案
|
8 | 2017-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张辉 [退出]
|
陈钢 [新增]
|
9 | 2017-12-04 | 监事备案 |
张辉 [退出]
|
陈钢 [新增]
|
10 | 2017-12-04 | 章程备案 |
无
|
2017-11-20新章程
|