序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋增魁 | 80% | 400万人民币 |
2 | 候建辉 | 20% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
田银玉
|
|
2 |
候建辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-30 | 章程修正案备案 |
无
|
;
|
2 | 2020-07-30 | 经营期限 |
2010年8月23日 至 2020年8月22日
|
2010年8月23日 至 长期
|
3 | 2019-05-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韩世军 [退出]
|
候建辉 [新增]
|
4 | 2019-05-16 | 章程修正案备案 |
无
|
|
5 | 2019-05-16 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
候建辉;宋增魁;韩世军; [退出]
|
候建辉;宋增魁;
|
6 | 2019-05-16 | 投资人(股权)变更 |
候建辉 出资 80万人民币;宋增魁 出资 400万人民币;韩世军 出资 20万人民币; [退出]
|
候建辉 出资 100( + 25% )万人民币;宋增魁 出资 400万人民币;
|
7 | 2019-05-16 | 经营范围变更 |
煤炭批****(煤炭经营资格证有效期至2016年5月26日)(不在石家庄市辖区内销售)、煤炭洗选;建材(木材除外)、钢材、皮革制品、办公用品、空调、电缆批****零售;打字复印;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
煤炭批****(不在石家庄市辖区内销售)、煤炭洗选;建材(木材除外)、钢材、皮革制品、办公用品、空调、电缆批****零售;打字复印(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|