序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 任林 | 75% | 7.5万人民币 |
2 | 任日辉 | 25% | 2.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任朝夕
|
|
2 |
任日辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-28 | 清算组备案 |
无
|
负责人:任朝夕;成员:任朝夕;成员:任林;成员:任日辉;
|
2 | 2019-06-27 | 清算组备案 |
无
|
负责人:任朝夕;成员:任朝夕;成员:任林;成员:任日辉;
|
3 | 2015-11-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任林 [退出]
|
任朝夕 [新增]
|
4 | 2015-11-06 | 法定代表人变更 |
任林
|
任朝夕
|
5 | 2015-11-06 | 经营范围变更 |
货运站经营(搬运装卸,有效期至2013年12月27日);工程机械租赁
|
机械设备吊装服务,普通货物装卸,工程机械设备租赁**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2015-11-06 | 联络员备案 |
|
任林
|
7 | 2015-11-06 | 董事备案 |
任林 [退出]
|
任朝夕 [新增]
|
8 | 2015-11-06 | 财务负责人 |
|
曹艳春
|