序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 石家庄金正房地产集团有限公司 | 55.0万人民币 | |
2 | 付宝英 | 35.0万人民币 | |
3 | 杨建青 | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨建青
|
|
2 |
刘志强
|
|
3 |
付宝英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-06 | 法定代表人变更 |
常兆龙
|
杨建青
|
2 | 2022-04-06 | 投资人(股权)变更 |
王永强 出资 30万人民币; [退出]付宝英 出资 105万人民币;石家庄金正房地产集团有限公司 出资 165万人民币;
|
杨建青 出资 30万人民币; [新增]付宝英 出资 105万人民币;石家庄金正房地产集团有限公司 出资 165万人民币;
|
3 | 2022-04-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
常兆龙 [退出]
|
杨建青 [新增]
|
4 | 2022-04-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王永强 [退出]
|
付宝英 [新增]
|
5 | 2020-07-31 | 投资人(股权)变更 |
王永强 出资 60万人民币;付宝英 出资 240万人民币;
|
王永强 出资 30( - 50% )万人民币;付宝英 出资 105( - 56.25% )万人民币;石家庄金正房地产集团有限公司 出资 165万人民币; [新增]
|
6 | 2020-07-31 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
7 | 2020-06-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨超 [退出]
|
常兆龙 [新增]
|
8 | 2020-06-23 | 法定代表人变更 |
杨超
|
常兆龙
|
9 | 2020-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘志强 [退出]
|
杨超 [新增]
|
10 | 2020-04-21 | 法定代表人变更 |
刘志强
|
杨超
|