序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢玉芬 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 于建帮 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于建帮
|
|
2 |
谢玉芬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-14 | 经营范围变更 |
房地产开****与经营。(法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后,方可经营)
|
房地产开****与经营;房地产营销策划。(法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后,方可经营)
|
2 | 2017-07-18 | 住所变更 |
石家庄桥西区南二环180号付5号院内4号楼4层
|
石家庄市鹿泉区昌盛大街5号名阳大厦5层
|
3 | 2016-07-26 | 住所变更 |
石家庄桥西区石获南路101号
|
石家庄桥西区南二环180号付5号院内4号楼4层
|
4 | 2015-10-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴峰 [退出]
|
于建帮 [新增]
|
5 | 2015-10-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尹涛 [退出]
|
谢玉芬 [新增]
|
6 | 2015-10-14 | 监事备案 |
尹涛 [退出]
|
谢玉芬 [新增]
|
7 | 2015-10-14 | 董事备案 |
吴峰 [退出]
|
于建帮 [新增]
|
8 | 2015-10-14 | 投资人(股权)变更 |
尹涛 出资 200万; [退出]吴峰 出资 800万; [退出]
|
于建帮 出资 100万人民币; [新增]谢玉芬 出资 900万人民币; [新增]
|
9 | 2015-10-14 | 法定代表人变更 |
吴峰
|
于建帮
|
10 | 2015-10-14 | 经理备案 |
吴峰 [退出]
|
于建帮 [新增]
|