序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李立华 | 96.36363% | 10600.0万人民币 |
2 | 周庆军 | 3.63636% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周庆军
|
|
2 |
王佳彬
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北索坤房地产开****有限公司柏乡县凤凰苑小区售楼部
|
张更生 | 2008-01-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-02 | 章程备案 |
无
|
2019-12-02股东、类型变更
|
2 | 2019-12-02 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2019-12-02 | 投资人(股权)变更 |
李立华 出资 2600万人民币;周庆军 出资 400万人民币;合沣(深圳)股权投资基金管理有限公司 出资 8000万人民币; [退出]
|
李立华 出资 10600( + 307.69231% )万人民币;周庆军 出资 400万人民币;
|
4 | 2019-11-27 | 章程备案 |
无
|
2019-11-25章程备案
|
5 | 2019-01-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李亚伦 [退出]
|
王佳彬 [新增]
|
6 | 2019-01-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李兴 [退出]
|
周庆军 [新增]
|
7 | 2019-01-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-12-27章程修正案
|
8 | 2018-05-25 | 投资人(股权)变更 |
李立华 出资 1600万人民币;周庆军 出资 400万人民币;合沣(深圳)股权投资基金管理有限公司 出资 9000万人民币;
|
李立华 出资 2600( + 62.5% )万人民币;周庆军 出资 400万人民币;合沣(深圳)股权投资基金管理有限公司 出资 8000( - 11.11111% )万人民币;
|
9 | 2018-05-25 | 财务负责人 |
金兰 ***
|
吴会国 ***
|
10 | 2018-05-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-05-08股权内部转让
|