序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邰秀萍 | 50% | 25万人民币 |
2 | 邰荣星 | 50% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘玉巧
|
|
2 |
邰荣星
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-01-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邰秀萍 [退出]
|
刘玉巧 [新增]
|
2 | 2017-01-03 | 董事备案 |
邰秀萍 [退出]
|
刘玉巧 [新增]
|
3 | 2017-01-03 | 法定代表人变更 |
邰秀萍
|
刘玉巧
|
4 | 2017-01-03 | 经理备案 |
|
刘玉巧 [新增]
|
5 | 2016-09-27 | 经营期限(营业期限)变更 |
2008年5月5日 至 2018年5月4日
|
2008年5月5日 至 2028年5月4日
|
6 | 2016-09-27 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
王健 备案手机:*****
|
7 | 2016-09-27 | 住所变更 |
石家庄丰收路96号
|
石家庄长安区古城东路与高营大街交口西南角院内
|
8 | 2008-07-14 | 地址变更 |
石家庄长安区光华路与建华大街交叉口西南角
|
石家庄丰收路96号
|