序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴建强 | 70% | 770万人民币 |
2 | 董琍梅 | 30% | 330万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴建强
|
|
2 |
汪伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-07 | 经营范围变更 |
航空软件的技术研****;民用航空器生产(仅限分支机构)、维修、保养服务、技术服务;机电设备的销售、租赁;航材销售;无人机研****及技术服务、零配件的销售和售后服务;通用航空服务(凭许可证经营);航空技术咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
航空软件的技术研****;民用航空器生产(仅限分支机构)、维修、保养服务、技术服务;机电设备的销售、租赁;航材销售;无人机研****及技术服务、零配件的销售和售后服务;通用航空服务(凭许可证经营);航空技术咨询服务;为劳动者介绍用人单位;为用人单位推荐劳动者;为用人单位和个人提供职业介绍信息服务;从事互联网人力资源信息服务;组织开展现场招聘会;开展网络招聘;开展高级人才寻访服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
2 | 2021-06-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-06-07经营范围变更
|
3 | 2021-05-10 | 投资人(股权)变更 |
吴建强 出资 770万人民币;魏永 出资 110万人民币; [退出]王军 出资 110万人民币; [退出]周思宇 出资 110万人民币; [退出]
|
吴建强 出资 770万人民币;董琍梅 出资 330万人民币; [新增]
|
4 | 2021-05-10 | 章程备案 |
无
|
2021-04-30股东变更
|
5 | 2021-05-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
魏永 [退出]
|
汪伟 [新增]
|
6 | 2020-07-31 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-07-25注册资本变更
|
7 | 2020-07-31 | 投资人(股权)变更 |
吴建强 出资 3500万人民币;魏永 出资 500万人民币;王军 出资 500万人民币;周思宇 出资 500万人民币;
|
吴建强 出资 770( - 78% )万人民币;魏永 出资 110( - 78% )万人民币;王军 出资 110( - 78% )万人民币;周思宇 出资 110( - 78% )万人民币;
|
8 | 2020-07-31 | 注册资本变更 |
5000万人民币
|
1100.000000万人民币( - 78% )
|
9 | 2019-12-20 | 法定代表人变更 |
吴建强
|
吴建强
|
10 | 2019-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴建强
|
吴建强
|