序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐自纯 | 670.0万人民币 | |
2 | 樊世华 | 535.0万人民币 | |
3 | 安艳玲 | 175.0万人民币 | |
4 | 董菲菲 | 6% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐自纯
|
|
2 |
樊世华
|
|
3 |
董菲菲
|
|
4 |
阎连杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-07-02章程修正案
|
2 | 2021-07-14 | 地址变更 |
河北省石家庄市长安区和平东路488号乐仁堂健康文化科技产业园C3楼2层
|
河北省石家庄市长安区和平东路488号乐仁堂健康文化科技产业园B1楼2层
|
3 | 2021-05-17 | 投资人(股权)变更 |
唐自纯 出资 800万人民币;樊世华 出资 200万人民币;董菲菲 出资 400万人民币;范梅婷 出资 400万人民币; [退出]胡佳华 出资 200万人民币; [退出]
|
唐自纯 出资 1020( + 27.5% )万人民币;樊世华 出资 660( + 230% )万人民币;董菲菲 出资 120( - 70% )万人民币;安艳玲 出资 200万人民币; [新增]
|
4 | 2021-05-17 | 章程备案 |
无
|
2021-04-29新章程
|
5 | 2021-05-17 | 地址变更 |
河北省石家庄市长安区青园街57号乐仁堂院内411室
|
河北省石家庄市长安区和平东路488号乐仁堂健康文化科技产业园C3楼2层
|
6 | 2020-07-16 | 地址变更 |
河北省石家庄市桥西区友谊南大街156号振头7号商业楼8层
|
河北省石家庄市长安区青园街57号乐仁堂院内411室
|
7 | 2020-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
樊世华唐自纯吴建国 [退出]
|
唐自纯樊世华董菲菲 [新增]
|
8 | 2020-07-16 | 章程备案 |
无
|
2020-07-13新章程
|
9 | 2018-09-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐自纯王春锁 [退出]吴建国
|
唐自纯吴建国樊世华 [新增]
|
10 | 2018-01-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张博业 [退出]
|
阎连杰 [新增]
|