序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄冠雄 | 70% | 7.0万人民币 |
2 | 河北正大房产经纪有限公司 | 30% | 3.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄冠雄
|
|
2 |
何双恩
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新乐市正乾房产经纪有限公司第十分公司
|
习凯凯 | 2019-12-26 |
2 |
新乐市正乾房产经纪有限公司第九分公司
|
孙源苑 | 2019-06-21 |
3 |
新乐市正乾房产经纪有限公司第五分公司
|
张涛 | 2018-06-19 |
4 |
新乐市正乾房产经纪有限公司第七分公司
|
贾德隆 | 2018-06-19 |
5 |
新乐市正乾房产经纪有限公司第八分公司
|
田梅红 | 2018-06-19 |
6 |
新乐市正乾房产经纪有限公司第六分公司
|
张卫亚 | 2018-06-19 |
7 |
新乐市正乾房产经纪有限公司第三分公司
|
雷立娜 | 2017-07-17 |
8 |
新乐市正乾房产经纪有限公司第一分公司
|
陈娟 | 2017-07-17 |
9 |
新乐市正乾房产经纪有限公司第四分公司
|
白红梅 | 2017-07-17 |
10 |
新乐市正乾房产经纪有限公司第二分公司
|
李子龙 | 2017-07-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-12 | 章程备案 |
无
|
2019-12-12认缴出资时间备案
|
2 | 2019-12-03 | 地址变更 |
新乐市新华路舒心家园3号底商
|
新乐市紫玉庄园2号楼106门市
|
3 | 2018-11-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄冠雄 [退出]
|
何双恩 [新增]
|
4 | 2018-11-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何双恩 [退出]
|
黄冠雄 [新增]
|
5 | 2018-11-01 | 法定代表人变更 |
何双恩
|
黄冠雄
|
6 | 2018-11-01 | 章程备案 |
无
|
2018-10-31董事、经理、联络员、监事备案
|
7 | 2018-11-01 | 联络员备案 |
何双恩 *** 备案手机:***
|
黄冠雄 *** 备案手机:***
|
8 | 2017-06-20 | 住所变更 |
河北省石家庄市新乐市一中科技楼13号
|
新乐市新华路舒心家园3号底商
|
9 | 2017-06-20 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
黄冠雄;河北正大房地产中介有限公司;
|
黄冠雄;河北正大房产经纪有限公司; [名称变更]
|