序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 侯利军 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯利军
|
|
2 |
梁彦慧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-31 | 经营期限 |
2010年9月1日 至 2020年8月31日
|
2010年9月1日 至 2030年8月31日
|
2 | 2019-04-25 | 地址变更 |
石家庄长安区广安大街15号
|
河北省石家庄市正定县北早现乡东房头村房头社区1号楼3单元101室
|
3 | 2019-04-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-04-25章程修正案备案。
|
4 | 2016-09-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨艳 [退出]
|
侯利军 [新增]
|
5 | 2016-09-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
闫飞 [退出]
|
梁彦慧 [新增]
|
6 | 2016-09-21 | 经理备案 |
|
侯利军 [新增]
|
7 | 2016-09-21 | 投资人(股权)变更 |
闫飞; [退出]杨艳; [退出]
|
侯利军; [新增]
|
8 | 2016-09-21 | 股东(****起人)认缴出资额 |
杨艳 出资 300万;闫飞 出资 200万;
|
侯利军 出资 500万人民币;
|
9 | 2016-09-21 | 章程备案 |
无
|
2016-09-20新章程
|
10 | 2016-09-21 | 法定代表人变更 |
杨艳
|
侯利军
|