序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尹中生 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尹中生
|
|
2 |
于新芝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-03 | 地址变更 |
石家庄市长安区建设北大街179号汇金大厦305室
|
石家庄长安区和平东路159号-5号
|
2 | 2018-05-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-05-02章程修正案
|
3 | 2017-11-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵立涛 [退出]
|
于新芝 [新增]
|
4 | 2017-11-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
强义兰 [退出]
|
尹中生 [新增]
|
5 | 2017-11-28 | 章程备案 |
无
|
2017-10-16新章程
|
6 | 2017-11-28 | 财务负责人 |
|
张威
|
7 | 2017-11-28 | 法定代表人变更 |
强义兰
|
尹中生
|
8 | 2017-11-28 | 董事备案 |
强义兰 [退出]
|
尹中生 [新增]
|
9 | 2017-11-28 | 监事备案 |
赵立涛 [退出]
|
于新芝 [新增]
|
10 | 2017-11-28 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
强义兰; [退出]赵立涛; [退出]
|
尹中生; [新增]
|