序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘亚松 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘亚松
|
|
2 |
刘红磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-13 | 章程修正案备案 |
无
|
|
2 | 2016-07-13 | 经营范围变更 |
酒店管理,餐饮管理,会议及展览展示服务,批****兼零售预包装食品、散装食品(有效期至2017年6月22日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|
3 | 2016-07-13 | 财务负责人 |
|
|
4 | 2016-07-13 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
|
5 | 2015-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
岳娅菲 [退出]
|
|
6 | 2015-09-01 | 投资人(股权)变更 |
岳娅菲 出资 300万人民币; [退出]
|
|
7 | 2015-09-01 | 董事备案 |
岳娅菲 [退出]
|
|
8 | 2015-09-01 | 法定代表人变更 |
岳娅菲
|
|
9 | 2015-09-01 | 经理备案 |
岳娅菲 [退出]
|
|
10 | 2014-07-01 | 章程修正案备案 |
无
|
|