序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 毛利琴 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
毛利琴
|
|
2 |
姜法祥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-14 | 经营期限 |
2009年11月9日 至 2019年11月9日
|
2009年11月9日 至 2029年11月8日
|
2 | 2019-10-14 | 财务负责人 |
|
王杰 ***
|
3 | 2015-09-23 | 投资人(股权)变更 |
周武英 出资 10万人民币; [退出]
|
毛利琴 出资 10.0000万人民币; [新增]
|
4 | 2015-09-23 | 法定代表人变更 |
周武英
|
毛利琴
|