序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王育新 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 陈亮 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王育新
|
|
2 |
王雷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-12 | 地址变更 |
河北省石家庄市桥西区槐安西路88号中苑商务大厦A座1212
|
河北省石家庄市长安区跃进路163号卓达名郡8号楼0102二楼
|
2 | 2021-07-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-07-08章程修正案
|
3 | 2021-05-20 | 经营范围变更 |
企业管理咨询(投资咨询除外)、企业形象策划、市场调查、经济信息咨询、企业营销策划、网络技术的研****、技术转让,餐饮企业管理,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制、禁止的除外),采矿设备的研****与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
企业管理咨询(投资咨询除外)、企业形象策划、市场调查、经济信息咨询、企业营销策划、网络技术的研****、技术转让,餐饮企业管理,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制、禁止的除外),采矿设备的研****与销售;食品(凭许可证经营)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2020-11-06 | 投资人(股权)变更 |
王育新 出资 300万人民币;王雷 出资 200万人民币; [退出]
|
王育新 出资 300万人民币;陈亮 出资 200万人民币; [新增]
|
5 | 2020-07-30 | 投资人(股权)变更 |
肖雷 出资 300万人民币; [退出]王雷 出资 200万人民币;
|
王育新 出资 300万人民币; [新增]王雷 出资 200万人民币;
|
6 | 2020-07-30 | 法定代表人变更 |
肖雷
|
王育新
|
7 | 2020-07-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖雷 [退出]
|
王育新 [新增]
|
8 | 2017-07-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尹建萍 [退出]
|
肖雷 [新增]
|
9 | 2017-07-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘斌 [退出]
|
王雷 [新增]
|
10 | 2017-07-03 | 董事备案 |
尹建萍 [退出]
|
肖雷 [新增]
|