序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尹晓峰 | 50% | 500.0万人民币 |
2 | 苏建彬 | 50% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏建彬
|
|
2 |
尹晓峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-11 | 注册资本变更 |
600万人民币
|
1000.000000万人民币( + 66.66667% )
|
2 | 2021-10-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-10-08章程修正案
|
3 | 2021-08-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-08-27章程修正案
|
4 | 2021-08-30 | 其他事项备案 |
苏建彬 出资 150万人民币;尹晓峰 出资 150万人民币;
|
苏建彬 出资 300万人民币;尹晓峰 出资 300万人民币;
|
5 | 2021-08-30 | 注册资本变更 |
300万人民币
|
600.000000万人民币( + 100% )
|
6 | 2021-07-20 | 投资人(股权)变更 |
冀玉鲜 出资 300万人民币; [退出]
|
苏建彬 出资 150万人民币; [新增]尹晓峰 出资 150万人民币; [新增]
|
7 | 2021-07-20 | 财务负责人 |
王瑶怡 ***
|
吴学玲 ***
|
8 | 2021-07-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
洪俊英 [退出]
|
尹晓峰 [新增]
|
9 | 2021-07-20 | 法定代表人变更 |
冀玉鲜
|
苏建彬
|
10 | 2021-07-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冀玉鲜 [退出]
|
苏建彬 [新增]
|