序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱强 | 50% | 5.0万人民币 |
2 | 王建宾 | 50% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王建宾
|
|
2 |
朱强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-16 | 经营期限 |
2012年5月29日 至 2022年5月28日
|
2012年5月29日 至 长期
|
2 | 2019-06-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王建宾 [退出]
|
朱强 [新增]
|
3 | 2019-06-12 | 法定代表人变更 |
朱强
|
王建宾
|
4 | 2019-06-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱强 [退出]
|
王建宾 [新增]
|