序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李研 | 60% | 3000.0万人民币 |
2 | 李宇 | 40% | 2000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李研
|
|
2 |
霍晓姣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
潘珂 [退出]
|
霍晓姣 [新增]
|
2 | 2022-03-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
牟春亮 [退出]
|
李研 [新增]
|
3 | 2022-03-10 | 联络员备案 |
牟春亮 *** 备案手机:***
|
李研 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-11-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴超 [退出]
|
潘珂 [新增]
|
5 | 2019-07-23 | 章程备案 |
无
|
|
6 | 2019-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
秦国超 [退出]
|
牟春亮 [新增]
|
7 | 2019-07-23 | 联络员备案 |
李研 *** 备案手机:***
|
牟春亮 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-07-23 | 法定代表人变更 |
秦国超
|
李研
|
9 | 2019-04-15 | 地址变更 |
河北省石家庄市桥西区东风路66号华夏家园B区20-117号
|
河北省石家庄市长安区光华路16号新兴大厦7层711
|
10 | 2018-03-08 | 其他事项备案 |
李研 出资 3000万人民币;李宇 出资 2000万人民币;
|
李研 出资 3000万人民币;李宇 出资 2000万人民币;
|