序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯靖怡 | 90% | 45.0万人民币 |
2 | 王琳 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯靖怡
|
|
2 |
杨光勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-13 | 经营范围变更 |
企业形象策划;企业管理咨询;电子产品、计算机软硬件的技术研****、技术咨询、技术转让、技术服务;电子产品、预包装食品(凭许可证经营)、计算机软硬件及外围辅助设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
企业形象策划;企业管理咨询;电子产品、计算机软硬件的技术研****、技术咨询、技术转让、技术服务;电子产品、预包装食品(凭许可证经营)、计算机软硬件及外围辅助设备的销售;广播电视节目制作(凭许可证经营);设计、制作、代理国内广告业务,****布国内户外广告业务;展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-05-13 | 投资人(股权)变更 |
冯靖怡 出资 50万人民币;
|
冯靖怡 出资 45( - 10% )万人民币;王琳 出资 5万人民币; [新增]
|
3 | 2021-05-13 | 章程备案 |
无
|
2021-05-11新章程
|
4 | 2021-05-13 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2020-06-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-06-18章程修正案
|
6 | 2020-06-19 | 地址变更 |
石家庄长安区和平东路362号筑境嘉园3-1-1804
|
石家庄长安区中山东路508号东胜广场A座2101室
|
7 | 2020-06-11 | 章程备案 |
无
|
2020-06-08新章程
|
8 | 2020-06-11 | 投资人(股权)变更 |
杨光勇 出资 50万人民币; [退出]
|
冯靖怡 出资 50万人民币; [新增]
|
9 | 2020-06-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨光勇 [退出]
|
冯靖怡 [新增]
|
10 | 2020-06-11 | 财务负责人 |
|
孟秋颖 ***
|