序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨秋丽 | 80% | 8.0万人民币 |
2 | 高敏 | 20% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨秋丽
|
|
2 |
高敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-01 | 经营范围变更 |
设计制作代理国内广告业务,****布国内户外广告业务,职工档案保管业务,人事代理及信息咨询,打字复印(按印刷经营许可证经营期限经营)
|
为用人单位和个人提供职业介绍信息服务(凭许可证经营),人力资源管理咨询,设计、制作、代理国内广告业务,****布国内户外广告业务,档案整理劳务服务,打字复印。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2019-06-27 | 经营范围变更 |
设计制作代理国内广告业务,****布国内户外广告业务,职工档案保管业务,人事代理及信息咨询,打字复印(按印刷经营许可证经营期限经营)
|
为用人单位和个人提供职业介绍信息服务(凭许可证经营),人力资源管理咨询,设计、制作、代理国内业务,****布国内户外广告业务,档案整理保管业务,打字复印。(按印刷经营许可证经营期限经营)
|
3 | 2015-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈俊岭 [退出]
|
高敏 [新增]
|
4 | 2015-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
杨秋丽
|
5 | 2015-12-30 | 股东(****起人)认缴出资额 |
杨秋丽 出资 3.334万人民币;王知均 出资 3.333万人民币;陈俊岭 出资 3.333万人民币;
|
杨秋丽 出资 8万人民币;高敏 出资 2万人民币;
|
6 | 2015-12-30 | 监事备案 |
陈俊岭 [退出]
|
高敏 [新增]
|
7 | 2015-12-30 | 章程备案 |
无
|
2015-12-28股东变更
|
8 | 2015-12-30 | 经理备案 |
|
杨秋丽 [新增]
|
9 | 2015-12-30 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
杨秋丽 备案手机:*****
|
10 | 2015-12-30 | 投资人(股权)变更 |
杨秋丽;陈俊岭; [退出]王知均; [退出]
|
杨秋丽;高敏; [新增]
|