序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杜晓星 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜晓星
|
|
2 |
温文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张兆辉 [退出]
|
温文 [新增]
|
2 | 2019-07-18 | 法定代表人变更 |
曹云丽
|
杜晓星
|
3 | 2019-07-18 | 投资人(股权)变更 |
曹云丽 出资 1000万人民币; [退出]
|
杜晓星 出资 1000万人民币; [新增]
|
4 | 2019-07-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹云丽 [退出]
|
杜晓星 [新增]
|
5 | 2017-10-23 | 投资人(股权内部转让)备案 |
曹云丽 出资 100万人民币;
|
曹云丽 出资 1000( + 900% )万人民币;
|
6 | 2017-10-23 | 注册资本(金)变更 |
100万人民币
|
1000.000000万人民币( + 900% )
|
7 | 2017-10-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
2008年3月13日 至 2028年3月12日
|
2008年3月13日 至 长期
|
8 | 2016-10-09 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张海聪 备案手机:*****
|
9 | 2016-10-09 | 住所变更 |
石家庄桥西区胜利南街169号东三教大街以西、民心河以南
|
河北省石家庄市桥西区中山西路127号国贸大厦2601室
|
10 | 2014-10-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周彩 [退出]
|
张兆辉 [新增]
|