序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘国兴 | 40% | 200万人民币 |
2 | 张翠霞 | 30% | 150万人民币 |
3 | 刘朝阳 | 30% | 150万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘朝阳
|
|
2 |
刘国兴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-21 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:刘亚东;成员:刘亚东;成员:张翠霞;成员:刘国兴;成员:刘朝阳;成员:李丽娜;
|
2 | 2016-09-21 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:刘亚东;成员:刘亚东;成员:张翠霞;成员:刘国兴;成员:刘朝阳;成员:李丽娜;
|
3 | 2016-01-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年1月12日 至 2016年1月11日
|
2006年1月12日 至 2026年1月11日
|