序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贾军星 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贾军星
|
|
2 |
何丽娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-15 | 清算组备案 |
无
|
负责人:贾军星;成员:贾军星;成员:何丽娟;
|
2 | 2017-12-15 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:贾军星;成员:贾军星;成员:何丽娟;
|
3 | 2017-12-15 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:贾军星;成员:贾军星;成员:何丽娟;
|
4 | 2017-03-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何星星 [退出]
|
贾军星 [新增]
|
5 | 2017-03-21 | 法定代表人变更 |
何星星
|
贾军星
|
6 | 2017-03-21 | 经理备案 |
何星星 [退出]
|
贾军星 [新增]
|
7 | 2017-03-21 | 章程备案 |
无
|
2017-03-21法定代表人、股东、经理、执行董事
|
8 | 2017-03-21 | 投资人(股权)变更 |
何星星 出资 200万人民币; [退出]
|
贾军星 出资 200万人民币; [新增]
|
9 | 2017-03-21 | 董事备案 |
何星星 [退出]
|
贾军星 [新增]
|
10 | 2016-11-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-11-24出资时间备案为:2034-03-24
|