序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘玲 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘玲
|
|
2 |
刘富俊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-09 | 财务负责人 |
刘玲 ***
|
高玺 ***
|
2 | 2020-06-09 | 法定代表人变更 |
刘楠
|
刘玲
|
3 | 2020-06-09 | 投资人(股权)变更 |
刘楠 出资 9万人民币; [退出]刘玲 出资 1万人民币;
|
刘玲 出资 10( + 900% )万人民币;
|
4 | 2020-06-09 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2020-06-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘楠 [退出]
|
刘玲 [新增]
|
6 | 2018-10-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-10-28章程修正案备案。
|
7 | 2018-10-30 | 经营范围变更 |
企业管理咨询;企业财务咨询;企业营销策划;工商事务咨询;税务事务咨询、企业资质咨询代理服务;会议及展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
企业管理咨询;企业财务咨询;企业营销策划;工商事务代理;税务事务代理;企业资质咨询、代理;商标注册代理;人力资源管理服务外包;劳动保障事务代理服务;社会保险代理服务;会议及展览展示服务;代理记账。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2018-05-28 | 地址变更 |
正定县金河国际商务楼A座2015室
|
正定县金源化工公司家属院3号楼1单元501室
|