序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-18 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013年7月22日 至 2018年12月31日
|
2013年7月22日 至 长期
|
2 | 2017-08-11 | 负责人变更 |
刘大社 [退出]
|
安敬彬 [新增]
|