序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘文文 | 60% | 180.0万人民币 |
2 | 徐鹏宇 | 40% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘文文
|
|
2 |
史世峰
|
|
3 |
徐鹏宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-28 | 投资人(股权)变更 |
封彦玲 出资 180万人民币; [退出]徐鹏宇 出资 120万人民币;
|
刘文文 出资 180万人民币; [新增]徐鹏宇 出资 120万人民币;
|
2 | 2021-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王雪萌 [退出]
|
刘文文 [新增]
|
3 | 2021-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘文文 [退出]
|
史世峰 [新增]
|
4 | 2021-04-25 | 法定代表人变更 |
王雪萌
|
刘文文
|
5 | 2020-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张玉婷 [退出]
|
刘文文 [新增]
|
6 | 2020-11-25 | 投资人(股权)变更 |
封彦玲 出资 177万人民币;康永飞 出资 3万人民币; [退出]徐鹏宇 出资 120万人民币;
|
封彦玲 出资 180( + 1.69492% )万人民币;徐鹏宇 出资 120万人民币;
|
7 | 2020-08-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李伟 [退出]
|
张玉婷 [新增]
|
8 | 2020-08-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
封彦玲 [退出]
|
王雪萌 [新增]
|
9 | 2020-08-18 | 法定代表人变更 |
封彦玲
|
王雪萌
|
10 | 2020-08-18 | 投资人(股权)变更 |
封彦玲 出资 174万人民币;李伟 出资 3万人民币; [退出]康永飞 出资 3万人民币;徐鹏宇 出资 120万人民币;
|
封彦玲 出资 177( + 1.72414% )万人民币;康永飞 出资 3万人民币;徐鹏宇 出资 120万人民币;
|