序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李亚楠 | 50% | 25万人民币 |
2 | 李晓莹 | 50% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李亚楠
|
|
2 |
李晓莹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-12 | 清算组备案 |
无
|
负责人:李亚楠;成员:李亚楠;成员:李晓莹;成员:李贵林;
|
2 | 2018-03-12 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:李亚楠;成员:李亚楠;成员:李晓莹;成员:李贵林;
|
3 | 2017-04-10 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2017-04-10 | 投资人(股权)变更 |
李亚楠 出资 50万人民币;
|
李亚楠 出资 25( - 50% )万人民币;李晓莹 出资 25万人民币; [新增]
|
5 | 2017-04-10 | 财务负责人 |
|
李亚楠
|
6 | 2017-04-10 | 经营期限(营业期限)变更 |
2015年8月14日 至 2018年7月31日
|
2015年8月14日 至 2035年8月13日
|
7 | 2017-04-10 | 联络员备案 |
李亚楠 备案手机:*****
|
李亚楠 备案手机:*****
|