序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马谦 | 1910.02万人民币 | |
2 | 默丽哲 | 38.98万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马谦
|
|
2 |
默丽哲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-30 | 地址变更 |
河北省石家庄市桥西区新石中路375号金石大厦1-1-1530室
|
石家庄市新石中路375号金石大厦1-1-1520室
|
2 | 2020-06-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-06-29住所变更,章程修正备案。
|
3 | 2020-06-02 | 地址变更 |
河北省石家庄市新华区友谊北大街398号西三庄别墅区3栋东门
|
河北省石家庄市桥西区新石中路375号金石大厦1-1-1530室
|
4 | 2019-06-14 | 财务负责人 |
宋静珍 ***
|
马军峰 ***
|
5 | 2019-06-14 | 联络员备案 |
吴春柳 *** 备案手机:***
|
马军峰 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-01-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-01-17第一章第二条
|
7 | 2019-01-23 | 地址变更 |
河北省石家庄市新华区中华北大街298号颐宏大厦A座818室
|
河北省石家庄市新华区友谊北大街398号西三庄别墅区3栋东门
|
8 | 2019-01-23 | 联络员备案 |
备案手机:
|
吴春柳 *** 备案手机:***
|
9 | 2017-01-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
马谦
|
10 | 2017-01-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王守伟 [退出]
|
默丽哲 [新增]
|